ymddiriedolwyr PARKLANDS COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1154982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Stephen | Ymddiriedolwr | 10 April 2023 |
|
|
||||
Lorraine Cook | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Elaine Smith | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Keith Hopson | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
SUSAN JOAN BONIFACE | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
MICHAEL SWIFT | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
MARY SCOTT | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
BRIAN COOPER | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
DAVID CROSS | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.