Hanes ariannol MIGRANT WORKERS SEFTON COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1155318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.91k | £50.92k | £84.75k | £109.76k | £65.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.19k | £40.06k | £84.54k | £83.49k | £61.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.79k | £24.00k | £17.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.