Hanes ariannol INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS BHAKTIVEDANTA MANOR
Rhif yr elusen: 1157877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19m | £4.07m | £3.86m | £4.52m | £4.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69m | £5.52m | £3.05m | £2.82m | £3.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £611.04k | £54.08k | £353.88k | £283.85k | £37.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.61m | £3.43m | £2.98m | £2.38m | £2.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £580.29k | £630.06k | £238.51k | £93.48k | £66.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £287.82k | £1.78m | £1.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16k | £0 | £0 | £0 | £1.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £353.88k | £258.16k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £6.29k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £414.11k | £409.43k | £236.68k | £918.94k | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.28m | £5.11m | £2.81m | £1.90m | £1.97m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.97k | £16.39k | £25.79k | £30.34k | £11.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.93k | £1.17k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.