Hanes ariannol THE SANDERSON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £632.55k | £277.77k | £703.27k | £265.33k | £550.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £583.88k | £385.05k | £354.61k | £563.52k | £573.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £632.50k | N/A | £703.27k | N/A | £550.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £869 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £578.00k | N/A | £354.61k | N/A | £570.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £3.61k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £351.00k | N/A | £570.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.88k | N/A | £0 | N/A | £3.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.