Hanes ariannol COUNTESS MOUNTBATTEN OF BURMA ROMSEY MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1155615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604.89k | £683.88k | £774.34k | £932.75k | £86.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £629.07k | £617.76k | £655.00k | £952.01k | £316.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £31.58k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £67.00k | £10.95k | £69.07k | £51.64k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £532.27k | £657.74k | £647.63k | £881.11k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.27k | £2.45k | £1.61k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.36k | £12.75k | £56.40k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £629.07k | £617.76k | £655.00k | £952.01k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.92k | £0 | £47.09k | £15.73k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.