ymddiriedolwyr ABBEY 345 PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1155108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Elizabeth Neale | Cadeirydd | 11 June 2022 |
|
|
||||
Natasha Louise Price | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Karla Marie Patman | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Gregory | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Julie Bucknell | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
JANE HARRISS | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
KATHRYN CROUCH | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.