Hanes ariannol BERKELEY PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1155715
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.33k | £173.43k | £173.80k | £206.08k | £194.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.82k | £103.88k | £123.26k | £134.18k | £143.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £116.67k | £146.14k | £156.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £200.01k | £179.98k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.