Hanes ariannol WYCOMBE HERITAGE AND ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1155456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £353.81k | £355.64k | £509.81k | £269.34k | £239.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £350.37k | £355.01k | £380.50k | £293.89k | £241.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £208.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £258.00k | £248.22k | £165.12k | £150.00k | £150.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £498.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £9.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £361.32k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £19.18k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £22.18k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.