Hanes ariannol HAPPYDAYS MINISTRIES UK
Rhif yr elusen: 1157527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £336.09k | £323.96k | £720.59k | £720.66k | £956.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.98k | £282.02k | £675.11k | £743.94k | £840.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.35k | N/A | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £260.35k | £220.19k | £327.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £5.86k | £3.49k | £262 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £450.29k | £485.05k | £471.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £90 | £0 | £179 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £4.00k | £11.94k | £157.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £672.91k | £740.03k | £826.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £3.92k | £14.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.66k | £36.25k | £15.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £2.20k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.