Hanes ariannol THE ORCHARD COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1154900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.08k | £159.98k | £188.89k | £175.00k | £251.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.77k | £163.81k | £186.95k | £194.10k | £220.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £96.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £665 | £114.02k | £124.75k | £94.21k | £137.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.