ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, COPTHORNE
Rhif yr elusen: 1155185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maralyn Smith | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
John Francis Wells | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Jennifer Elizabeth Wharton | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
NIGEL CRAMP BSC | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Gillian Edith Hodsdon | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Rev Alexandra Wheeler | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Eric Peter Trevett BA | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Wim Mauritz | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Eddie Redfern | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
David Hornsby | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
MR ANDY HARPHAM B.ENG C.ENG | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
MRS JAN LEFTLEY | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
MRS CATHY SEXTON | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
MRS SUE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
IAN DAVID HORNSBY | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
MR MIKE LIVESEY | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
LESLEY JANET DAWSON | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.