Hanes ariannol BUTCHERS AND DROVERS CHARITABLE INSTITUTION
Rhif yr elusen: 1155703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.60k | £662.09k | £439.84k | £491.28k | £497.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £567.48k | £537.59k | £409.69k | £405.43k | £386.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.89k | £532 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £195.63k | £173.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.56k | £18.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £413.67k | £445.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £26.86k | £23.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £305.03k | £249.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £240.67k | £258.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.79k | £29.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.04k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £21.79k | £29.42k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.