ymddiriedolwyr INGLEWHITE CONGREGATIONAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1158000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN DAVID HARDMAN | Cadeirydd | 25 January 2018 |
|
|||||||
Paul Davies | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||||
LESLEY HARDMAN | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||||
STUART HOLDEN | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||||
Mark Andrews | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||
Lisa Talbot | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||||
HELEN LOCKLEY | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.