Hanes ariannol Rentstart (UK) Ltd
Rhif yr elusen: 1156746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £866.40k | £1.17m | £1.43m | £1.15m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £857.56k | £1.04m | £1.39m | £1.29m | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.01k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £152.35k | £383.63k | £234.76k | £361.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.26k | £73.67k | £597.18k | £265.92k | £396.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £572.36k | £670.59k | £837.32k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £264.20k | £267.90k | £0 | £881.33k | £837.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £580 | £553 | £406 | £152 | £265 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £315.13k | £1.02m | £1.36m | £1.27m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.48k | £24.24k | £29.51k | £12.31k | £10.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £500 | £7.86k | £0 | £10.53k | £10.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £524.95k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.