ymddiriedolwyr TOWCESTER U3A
Rhif yr elusen: 1155428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Ann Heaphy | Cadeirydd | 06 June 2022 |
|
|
||||
Elaine Marilyn Shone | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Patricia Anne Burningham | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Louise Rigby | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Alison Jane Burnley | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Alison Foxton | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Jill Amanda Stewart | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Patricia Anne Parkes | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Terrence Alan Goldfinch | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.