Hanes ariannol AGE CYMRU GWENT
Rhif yr elusen: 1155903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.51m | £1.60m | £1.70m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £1.53m | £1.53m | £1.83m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.02m | £1.10m | N/A | N/A | £1.21m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.26k | £1.28m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.63k | £70.13k | £47.44k | £19.78k | £16.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £235.33k | £212.60k | £49.33k | £133.19k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.23m | £1.48m | £1.51m | £1.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £376 | £629 | £130 | £36 | £1.68k | |
|
Incwm - Arall | £7.54k | £4.47k | £20.69k | £32.41k | £3.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.83k | £64.25k | £40.01k | £14.44k | £6.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.42m | £1.53m | £1.53m | £1.83m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03k | £530 | £180 | £165 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.63k | £8.13k | £6.48k | £6.15k | £7.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.