Hanes ariannol ST. ANDREW'S PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1156544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/02/2019 | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 27/02/2022 | 27/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.76k | £16.42k | £3.03k | £8.80k | £19.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.38k | £18.52k | £6.54k | £560 | £12.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.