ymddiriedolwyr KINGDOM SUPPLIES
Rhif yr elusen: 1156980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Nicholas Gell | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
David William Liniker | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
Anilkumar Patel | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
MR MARK WHITCOMBE | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
BERNARD ELKIN | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
Luc De Coster | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.