Hanes ariannol EVERYBODY HEALTH & LEISURE
Rhif yr elusen: 1156084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.47m | £17.60m | £16.10m | £18.29m | £20.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.02m | £18.94m | £16.86m | £19.45m | £21.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.93m | £2.56m | £4.02m | £1.71m | £3.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.93m | £141.13k | £5.33m | £1.73m | £83.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.50m | £3.36m | £4.42m | £4.12m | £4.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £814.69k | £868.18k | £38.40k | £375.80k | £803.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.23m | £10.66m | £2.24m | £9.02m | £15.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.87k | £8.94k | £241 | £1.07k | £42.59k | |
|
Incwm - Arall | £2.92m | £2.70m | £58.47k | £4.77m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.29m | £18.13m | £16.46m | £18.94m | £20.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.71m | £26.32k | £23.17k | £20.72k | £31.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £723.33k | £812.23k | £392.10k | £509.41k | £876.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.