Hanes ariannol SOUTHERN BROOKS COMMUNITY PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1157061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £982.26k | £1.38m | £1.59m | £1.53m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £996.72k | £1.47m | £1.42m | £1.42m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £404.20k | £592.22k | £636.56k | £567.01k | £582.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.35k | £7.71k | £9.74k | £10.89k | £6.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £101.28k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £858.63k | £1.37m | £1.58m | £1.52m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £173 | £3.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £896.34k | £1.44m | £1.39m | £1.39m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.39k | £26.56k | £25.64k | £29.94k | £17.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.26k | £6.12k | £6.72k | £6.30k | £6.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £6.77k | £18.02k | £32.58k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.