ymddiriedolwyr LONDON GAY SYMPHONIC WINDS
Rhif yr elusen: 1160679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mark Campbell | Cadeirydd | 11 February 2021 |
|
|
||||
Dr Sophie Robbins | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Gregory Harrison-Carey | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Ross Macrae | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Guillaume Marcel Olivier Favier | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|||||
Ian Jonathan Preston | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Christopher Ian Jackson | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.