Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE RAPE CRISIS (NRC)
Rhif yr elusen: 1156246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.56k | £234.94k | £322.39k | £397.58k | £453.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.77k | £211.65k | £280.00k | £296.02k | £341.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | N/A | N/A | £241.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.45k | £80.04k | £190.25k | £191.03k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.