ymddiriedolwyr LOVE THE ORPHAN
Rhif yr elusen: 1162279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadir Abdi Ali | Cadeirydd | 14 August 2022 |
|
|
||||
Imad Omer Mohamed Eltay | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Abdunnaser Mustafa Kheer | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Abdilatif Sheikh Abdirahman | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Samsudeen Alese | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
Samuel ADEYEMI | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
||||
Samuel Adeyemi | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
||||
Manucher Javed Qureshi | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.