ymddiriedolwyr THE BLOOM APPEAL
Rhif yr elusen: 1157459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Emily Hill | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Howard Lewis | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Gail Ann Aubrey | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Sylvia Jean Segal | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Elaine Isobel kinsella | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Priya Bhatnagar | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
ABILA POINTING MBE | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Frank Donovan | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.