Hanes ariannol WEST END WOMEN AND GIRLS CENTRE CIO
Rhif yr elusen: 1160161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.44k | £395.38k | £595.66k | £444.39k | £417.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £321.57k | £269.54k | £331.70k | £360.02k | £388.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £60.85k | £53.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.37k | N/A | £27.65k | £27.33k | £46.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £37.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £13.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £539.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £5.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £331.45k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £255 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.