Hanes ariannol ACCESS SPORT CIO
Rhif yr elusen: 1156819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.68m | £1.25m | £1.69m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.63m | £1.30m | £1.72m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £306.50k | £614.80k | £232.77k | £329.26k | £543.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £1.44m | £337.28k | £692.58k | £419.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £22.09k | £53.64k | £39.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £157.68k | £248.33k | £893.61k | £942.62k | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £165 | £209 | £130 | £79 | £3.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.41m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £875.03k | £1.36m | £1.12m | £1.45m | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.86k | £160.37k | £160.31k | £220.87k | £223.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.94k | £4.00k | £9.76k | £9.20k | £14.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £36.61k | £45.42k | £110.63k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £57.94k | £113.83k | £22.09k | £53.64k | £39.99k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.