Hanes ariannol MODE REHABILITATION
Rhif yr elusen: 1157257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.53k | £75.39k | £47.23k | £32.10k | £40.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.69k | £63.74k | £41.76k | £18.09k | £54.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | £1.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.