Hanes ariannol NATIONAL COLLEGE FOR DIGITAL SKILLS
Rhif yr elusen: 1158399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £1.67m | £1.89m | £2.45m | £2.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £1.54m | £1.95m | £2.61m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.13m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £190.81k | £889.61k | £349.78k | £357.92k | £615.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.98m | £1.76m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £188.23k | £62.08k | £15.60k | £33.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97 | £0 | £0 | £47 | £45 | |
|
Incwm - Arall | £816.89k | £592.66k | £1.48m | £98.93k | £40.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.93m | £1.54m | £1.95m | £2.61m | £3.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.06k | £7.20k | £7.63k | £8.09k | £12.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.