ymddiriedolwyr OTLEY SAILING CLUB
Rhif yr elusen: 1160253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Nicholson | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Martyn Headley Maynard | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Peter David Fox | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Carl Akeroyd | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Paul Jonathan Karran | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Magnus Adrian McDonald | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Mathew Edward Thomas | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MICHAEL MORAN | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
||||
Gillianne Margaret Walton | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.