ymddiriedolwyr ANGLICAN MISSION IN ENGLAND
Rhif yr elusen: 1158679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew David Thompson | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|||||
Andrew Stephen Walker Davies | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Theresa Neal | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Rt Revd Lee James McMunn | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|||||
Vicki Bonnett | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Rt Rev Andrew John Lines | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Dr Janet Draper | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Rt Rev Timothy Davies | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.