ymddiriedolwyr CHESTER WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 504854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Lewis | Cadeirydd | 17 September 2020 |
|
|
||||
Chinwe Enyinna | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Emma Lucy Elizabeth Rees | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Pat Daniels | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Fiona Neame | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
Angela Benson | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.