ymddiriedolwyr 11Arches
Rhif yr elusen: 1159011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Hall | Cadeirydd | 02 November 2018 |
|
|||||||
Nicholas David White | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||||
Kevin Eld | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||||
Rev DENNIS TINDALL | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|||||||
LOUIS GREIG | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|||||||
JONATHAN GARNIER RUFFER | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.