Hanes ariannol SCHOOLREADERS
Rhif yr elusen: 1159157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £339.20k | £505.88k | £544.87k | £564.84k | £747.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.80k | £309.72k | £364.57k | £524.50k | £737.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £468.44k | £541.85k | £550.79k | £727.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £33.52k | £1.77k | £13.71k | £14.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £431 | £43 | £340 | £5.67k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.50k | £1.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £221.29k | £254.53k | £378.75k | £495.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £88.42k | £110.04k | £145.75k | £241.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £18.67k | £22.91k | £31.31k | £37.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £1.02k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.