ymddiriedolwyr THE SALTAIRE WORLD HERITAGE EDUCATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1158756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Webb | Cadeirydd | 12 September 2022 |
|
|
||||
Lauren Talbot | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Maggie Smith | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
John Briggs | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Stella Downs | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Bethany Richardson-Smith | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Roman Haluszczak | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Charlotte Houlahan | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.