ymddiriedolwyr BOLTON TOGETHER
Rhif yr elusen: 1163466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Hutchinson | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Bashir Aideed | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Martin Needham | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Neil Anthony Hutchinson | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Robinson | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Lindsey Darley | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Adam Warbrick | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Beverley Clare Matta | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Dr GILL SMALLWOOD MBE | Ymddiriedolwr | 09 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.