Hanes ariannol ST. JOHN'S PRE-SCHOOL MACCLESFIELD
Rhif yr elusen: 1157982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/09/2019 | 15/09/2020 | 15/09/2021 | 15/09/2022 | 15/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.91k | £158.15k | £134.41k | £142.42k | £121.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.04k | £120.91k | £96.29k | £111.97k | £118.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £90.60k | £118.60k | £102.75k | £105.55k | £103.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.