Hanes ariannol WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS
Rhif yr elusen: 1159255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.58m | £8.88m | £8.00m | £4.79m | £8.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.41m | £10.25m | £6.51m | £5.85m | £6.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.49m | £3.13m | £3.17m | £1.74m | £3.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £523.00k | £379.00k | £137.00k | £114.00k | £201.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.28m | £5.17m | £4.33m | £2.82m | £4.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £460.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £290.00k | £204.00k | £150.00k | £116.00k | £133.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £208.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £534.50k | £351.00k | £626 | £5.51k | £61.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.64m | £9.62m | £5.97m | £5.34m | £5.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £777.00k | £626.00k | £540.00k | £501.00k | £1.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £487.00k | £387.00k | £190.00k | £452.00k | £832.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £625.00k | £915.00k | £577.00k | £1.01m | £880.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.68k | £29.00k | £25.00k | £26.00k | £24.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.