Hanes ariannol REGENCY HALL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1158331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.62k | £77.38k | £90.90k | £61.98k | £83.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.27k | £82.53k | £66.82k | £70.66k | £98.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.78k | £1.73k | £1.20k | £1.20k | £1.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £950 | N/A | £60.84k | £20.36k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.