ymddiriedolwyr CORFE CASTLE VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1161531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerry Stoker | Cadeirydd | 28 March 2022 |
|
|
||||
David Gordon | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Sedgley | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Antony James Proudman | Ymddiriedolwr | 04 June 2021 |
|
|
||||
Cheryl Thake | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Judith Jenkins | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
JOAN DRAGON | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|||||
Carole Speed | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
ALAN GEORGE CLEVETT | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
||||
David Atkin | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
||||
PETER SMITH | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
||||
PENELOPE BARKER | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
||||
ANGELA REED | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER FINCH | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.