ymddiriedolwyr FERRYSIDE SOCIAL ENTERPRISE GROUP
Rhif yr elusen: 1158602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Lines | Cadeirydd | 19 September 2023 |
|
|
||||
Eleonora Castellazzi | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Dorothy Ann Morris | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
James Greenwell | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Gibson | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Charles Robert Donald Etty-Leal | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Mark John Harwood | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.