ymddiriedolwyr THE SHEFFIELD FIRTH ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 1159083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE LOUISE SHIELD | Cadeirydd | 08 July 2013 |
|
|
||||
John Graeme Beck | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Bailey | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Patricia Jane Holmes | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Alan Jeffrey CARD | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
Richard Peter Lomas | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|
||||
Barbara Ruth DOYLE | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
JOHN RICHARD TOM GAUNT | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
PATRICIA NOLLENT | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.