Hanes ariannol THE CHELTENHAM TRUST
Rhif yr elusen: 1158606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.74m | £6.27m | £4.54m | £8.14m | £7.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.91m | £6.38m | £4.24m | £7.32m | £8.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.15m | £1.03m | £955.24k | £936.02k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.65k | £203.43k | £927.24k | £1.57m | £1.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.18k | £14.23k | £29.69k | £9.48k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £470.06k | £1.12m | £826.06k | £2.12m | £2.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.26m | £5.12m | £3.68m | £6.01m | £5.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £925 | £5.26k | £27 | £0 | £2.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.79m | £5.50m | £3.69m | £5.38m | £6.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.27k | £873.16k | £547.20k | £1.93m | £1.99m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.60k | £0 | £12.55k | £13.50k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.