Hanes ariannol PARKWOOD PRE-SCHOOL CIO
Rhif yr elusen: 1161834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.85k | £212.13k | £212.13k | £214.82k | £227.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.03k | £210.82k | £210.82k | £217.02k | £243.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £227.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.97k | £156.96k | N/A | £146.99k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.