ymddiriedolwyr Animal Welfare Suffolk
Rhif yr elusen: 1159595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Flint | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Anne Chaplin | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Lydia Dorthy Carys Williams | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Dr Mark Stuart Jeffrey | Ymddiriedolwr | 24 January 2021 |
|
|
||||
Cindy Joy Chaplin | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Ben Chaplin | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.