ymddiriedolwyr LAURA CLEMENTINA WHITEHEAD
Rhif yr elusen: 505201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Henry James | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||||||||||
Rev Philip Wagstaff | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||||||||||
Gerard Vincent Irwin Davis | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||||||||||
Rev Paul Davis | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||||||||||
Rev Rodney Hill | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||||||||||
Ian White | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|||||||||||||
Rev Rosemarie Clarke | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||||||||||
Rev Gillian Newton | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|||||||||||||
John Jefferson | Ymddiriedolwr | 01 July 2008 |
|
|||||||||||||
Trustees for Methodist Church Purposes | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.