Hanes ariannol YORKSHIRE CAT RESCUE
Rhif yr elusen: 1160138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415.79k | £706.58k | £521.50k | £504.82k | £520.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £352.10k | £574.11k | £471.18k | £473.83k | £596.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.46k | £37.49k | £512 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £607.00k | £392.21k | £424.76k | £432.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £29.84k | £47.13k | £43.67k | £51.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £67.11k | £43.35k | £34.26k | £32.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.18k | £1.31k | £1.63k | £4.25k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.46k | £37.49k | £512 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £275.57k | £39.42k | £37.06k | £36.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £451.39k | £377.68k | £376.57k | £464.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £122.73k | £93.50k | £97.26k | £132.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.