Hanes ariannol HEALTHWATCH NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1159968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £403.35k | £368.23k | £363.17k | £393.07k | £366.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £394.59k | £372.09k | £306.48k | £367.70k | £380.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £313.38k | £364.03k | £306.00k | £306.00k | £306.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.75k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.