Hanes ariannol THE POLICE ARBORETUM MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1159831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £472.67k | £1.36m | £611.55k | £143.17k | £251.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.12k | £1.77m | £584.86k | £247.91k | £159.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.24k | £253.62k | £16.04k | N/A | £6.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.11m | £196.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £414.93k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £253.62k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.53m | £140.70k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £239.66k | £444.16k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.16k | £2.16k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £2.16k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.