Hanes ariannol THE NIDDERDALE PLUS PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1163998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.34k | £77.11k | £160.98k | £166.63k | £235.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.78k | £73.23k | £103.02k | £121.58k | £174.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.19k | £29.27k | £71.13k | £66.96k | £74.23k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.63k | £12.32k | £23.29k | £31.48k | £53.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.