ymddiriedolwyr THE NIDDERDALE PLUS PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1163998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Dawson | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|||||
Gordon Paterson Murdoch | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|||||
Susan Jones | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Kerr | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
David Javed Frady | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Jennifer Maureen Hannah Spruce | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
RICHARD BRUCE | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
Roger Wensley | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.